Jens Anton Hallen Kiil
1847 -
Generasjon: 1
Generasjon: 2
1. Jens Anton Hallen Kiil ble født 10 Sep 1847 , Djupvik, Troms; ble døpt 27 Aug 1847 , Lyngen, Troms. Andre Hendelser og Egenskaper:
- Occupation: Skjervøy, Troms
- Occupation: 1865, Skjervøy, Troms
Notater:
Fra 1866 til 1881 var han ansatt hos Nicolai Dons, Havnvik (senere firmaet N. Dons og Søn). Etter ett års tid som kasserervikar ved Ibestad Sparebank kjøpte han i 1887 bergensfirmaet "Helmers Sønners Handelsforretning" på Andenes. Han har i tillegg vært poståpner og dampskipsekspeditør.
Døpt:
Döbte 1848 Lyngen
No 40
Den opgivne Födsels Dagen: 10 Septbr 1847
Daabs Datum: 27 Aug (1848)
Barnets fulde Navn: Jens Anton Hallen
Forældrenes fulde Navn, borgerlige Stilling og Opholdsted: Jens Christian Kiil og Wilhelmine Catrine f? Tomesen
Faddernes Navne: ..................
Kilde:
https://media.digitalarkivet.no/view/2898/57
Ministerialbok nr. 4, Lyngen prgj., Lyngen sokn 1839 - 1858
Fødte og døpte - Lyngen sokn
Folio 53
Occupation:
Handelsmann, Skjervøy
Occupation:
Poståpner, SkjervøyFamilie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Barn:
- 2. Solfried Kiil ble født 31 Des 1897 , Andenes, Nordland; ble døpt 10 Jul 1898 , Andenes, Nordland.
Generasjon: 2
2. Solfried Kiil (1.Jens1) ble født 31 Des 1897 , Andenes, Nordland; ble døpt 10 Jul 1898 , Andenes, Nordland. Notater:
Døpt:
Aar 1898 Levende Födte Andenes
No 6
Födsels Datum: 31/12 97
Daabsdatum: 10/7
Barnets fulde Navn: Solfrid
Forældrenes fulde Navne og borgerlige Stilling: Handelsm. Jens Anton Hallen Kiil og hustr. Ragnhild Pauline Walsöe
Faderen födt: 1847
Moderen födt 1855
...........
Kilde:
https://media.digitalarkivet.no/view/268/9
Ministerialbok nr. 899A05, Dverberg prgj. , ndenes sokn 1897 - 1908
Fødte og døpte - Andenes sokn
1898 Folio 8
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5 , skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.
Stromsnes.info - redigert av Arnulf Strømsnes Copyright © 2000-2020 All rights reserved. | Retningslinjer for personvern.